Herr Horst Geller
Sachkundiger Bürger
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
Anrede: | Herr |
---|---|
Name: | Horst Geller |
Anschrift: | Wagnerweg 8 33758 Schloß Holte-Stukenbrock |
E-Mail: | Kontaktformular Herr Horst Geller |
Gremium | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
X. Wirtschafts-, Marketing- und Stadtentwicklungsausschuss | sachk. Bürger | 24.06.2014 | 31.10.2020 |
IX. Bildungs-, Familien- und Sportausschuss | stv. sachk. Bürger | 10.11.2009 | 31.05.2014 |
IX. Wirtschafts-, Marketing- und Kulturausschuss | stv. sachk. Bürger | 10.11.2009 | 12.04.2010 |
IX. Wirtschafts-, Marketing- und Kulturausschuss | sachk. Bürger | 13.04.2010 | 31.05.2014 |
VIII. Kultur-, Tourismus- und Marketingausschuss | sachk. Bürger | 02.11.2004 | 20.10.2009 |
VII. + VIII. Betriebsausschuss | stv. sachk. Bürger | 02.11.2004 | 20.10.2009 |
Wirtschafts-, Stadtentwicklungs- und Quartiersentwicklungsausschuss | sachk. Bürger | 03.11.2020 |